VASILE BARLEA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21946272, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5 |
|
VASILE BARLEA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
DANIEL POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21794812, Praha 3, Žižkov, K lučinám, 2489, 12 |
|
DANIEL POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21794812, Praha, Žižkov, K lučinám, 2489, 12, K lučinám 2489/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Adam Pavelka
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
74258, 8495572, Příbor, Choráze, 1489 |
|
Adam Pavelka
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
74258, 8495572, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Choráze, 1489, Choráze 1489, 74258 Příbor |
|
Daniel Poborský
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
29.09.2011 |
Adresa: |
13000, 21794812, Praha 3, K lučinám, 2489/12 |
|
DANIEL POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
29.09.2011 |
Adresa: |
13000, 21794812, Praha, Žižkov, K lučinám, 2489, 12, K lučinám 2489/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Daniel Poborský
|
Neaktivní
od 29.09.2011
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
14100, 4, Praha 4, Na Nivách, 922/7 |
|
Petra Šulerová
|
Neaktivní
od 29.09.2011
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
19600, 22412565, Praha 9, Čakovice, Bělomlýnská, 807/34 |
|
Alexandr Moudrý
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
13000, 21765642, Praha 3, Hollarovo náměstí, 2258/1 |
|
Daniel Poborský
|
Neaktivní
od 29.09.2011
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
922/7, Praha 4, Na Nivách, 14100, Na Nivách 922/7, 14100 Praha 4, Česká republika |
|
Petra Šulerová
|
Neaktivní
od 29.09.2011
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
19600, 22412565, Praha, Čakovice, Bělomlýnská, 807, 34, Bělomlýnská 807/34, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
ALEXANDR MOUDRÝ
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
jednatel |
24.09.2007 |
Adresa: |
13000, 21765642, Praha, Vinohrady, Hollarovo náměstí, 2258, 1, Hollarovo náměstí 2258/1, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Jan Zálešák
|
Neaktivní
od 24.09.2007
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
10000, 22628126, Praha 10, Pod Altánem, 2406/48 |
|
Jan Zálešák
|
Neaktivní
od 24.09.2007
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
10000, 22628126, Praha, Strašnice, Pod altánem, 2406, 48, Pod altánem 2406/48, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MUDr. Jiří Cingroš
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
14.09.2005 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha 2, Sázavská, 11/791 |
|
Mgr. Ivana Tolarová
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
14.09.2005 |
Adresa: |
13000, 21760331, Praha 3, Slezská, 23/898 |
|
MUDr. JIŘÍ CINGROŠ
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
14.09.2005 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11, Sázavská 791/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Ivana Tolarová
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
14.09.2005 |
Adresa: |
13000, 21760331, Praha, Vinohrady, Slezská, 898, 23, Slezská 898/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|