MICHAL ELIÁŠ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.12.2023 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. JAKUB MARŠÁLEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.09.2021 |
Adresa: |
56002, 80544100, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová |
|
TOMÁŠ FABIÁN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.07.2021 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1 |
|
Ing. JAN LEŠETICKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2021 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1 |
|
Ing. JAN LEŠETICKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2021 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
TOMÁŠ FABIÁN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.07.2021 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. JAKUB MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Místopředseda výboru |
29.09.2021 |
Adresa: |
56002, 80544100, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, č.ev. 939, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. JAKUB MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 29.09.2021
|
Místopředseda výboru |
30.07.2021 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1 |
|
Ing. JAKUB MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 29.09.2021
|
Místopředseda výboru |
30.07.2021 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. IVETA KALOUSOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
člen výboru |
21.02.2019 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1 |
|
Ing. IVETA KALOUSOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
člen výboru |
21.02.2019 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. IVETA KALOUSOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
člen výboru |
01.01.2016 |
Adresa: |
28163, 6078184, Oleška, Krymlov, 3 |
|
ILONA FABIÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
místopředseda výboru |
01.01.2016 |
Adresa: |
25101, 26203839, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1 |
|
Mgr. OLGA ČERVENÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
předseda výboru |
01.01.2016 |
Adresa: |
25101, 26203839, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1 |
|
Ing. IVETA KALOUSOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
člen výboru |
01.01.2016 |
Adresa: |
28163, 6078184, Praha-východ, Oleška, Krymlov, 3, Krymlov 3, 28163 Oleška |
|
ILONA FABIÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
místopředseda výboru |
01.01.2016 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Mgr. OLGA ČERVENÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
předseda výboru |
01.01.2016 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. TOMÁŠ LOMICA
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
33027, 27645762, Plzeň-sever, Vejprnice, Vejprnice, Jižní Svahy, 812 |
|
Ing. TOMÁŠ LOMICA
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
33027, 27645762, Plzeň-sever, Vejprnice, Vejprnice, Jižní Svahy, 812, Jižní Svahy 812, 33027 Vejprnice |
|
Ing. Tomáš Lomica
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
místopředseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
25101, 26203839, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582 |
|
Pavla Lebedová
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
25101, 26203839, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582 |
|
Otakar Baťka
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
25101, 26203839, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582 |
|
Ing. Tomáš Lomica
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
místopředseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Otakar Baťka
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předseda výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Pavla Lebedová
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
člen výboru |
20.04.2010 |
Adresa: |
25101, 26203839, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Bohuslava Martinů, 582, 1, Bohuslava Martinů 582/1, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Pavel Kraus
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
předseda výboru |
21.09.2005 |
Adresa: |
Trutnov 4, Horní Staré Město, Akátová, 601 |
|
Michal Eliáš
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
místopředseda výboru |
21.09.2005 |
Adresa: |
21945217, Praha 4, Táborská, 614/12 |
|
Miroslav Macho
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
člen výboru |
21.09.2005 |
Adresa: |
22687513, Praha 10, Jesenická, 3004/6 |
|
Pavel Kraus
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
předseda výboru |
21.09.2005 |
Adresa: |
54102, 2281244, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Akátová, 601, Akátová 601, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
Michal Eliáš
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
místopředseda výboru |
21.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945217, Praha, Nusle, Táborská, 614, 12, Táborská 614/12, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Miroslav Macho
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
člen výboru |
21.09.2005 |
Adresa: |
10600, 22687513, Praha, Záběhlice, Jesenická, 3004, 6, Jesenická 3004/6, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|