JANA PASCHKE
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
25263, 78504198, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Zvoncová, 2295 |
|
JANA PASCHKE
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
25263, 78504198, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Zvoncová, 2295, Zvoncová 2295, 25263 Roztoky |
|
JANA PASCHKE
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
19000, 22509119, Praha, Prosek, Lovosická, 774, 6 |
|
Jana Paschke
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
19000, 22509119, Praha, Prosek, Lovosická, 774, 6, Lovosická 774/6, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MICHAL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25209, 6276776, Hradištko, Brunšov, Brunšov, 194 |
|
MICHAL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
25209, 6276776, Praha-západ, Hradištko, Brunšov, Benešovská, 194, Benešovská 194, Brunšov, 25209 Hradištko |
|
Martin Ječmínek
|
Neaktivní
od 07.12.2012
|
jednatel |
27.09.2012 |
Adresa: |
18200, Praha 8, Nad Rokoskou, 2361, 2a |
|
Martin Ječmínek
|
Neaktivní
od 07.12.2012
|
jednatel |
27.09.2012 |
Adresa: |
18200, 26210061, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2a, Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Jana Paschke
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19000, 22509119, Praha 9, Prosek, Lovosická, 774, 6 |
|
Jana Paschke
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19000, 22509119, Praha, Prosek, Lovosická, 774, 6, Lovosická 774/6, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Renata Kmentová
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
69501, 23209844, Hodonín, G. Preissové, 3471/4 |
|
Sergiy Obikhod
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
Žytomyr, Ciolkovskovo 5 |
|
Ing. Renata Kmentová
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
69501, 23209844, Hodonín, Hodonín, Hodonín, G. Preissové, 3471, 4, G. Preissové 3471/4, 69501 Hodonín |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
Jednatel |
12.09.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
Jednatel |
12.09.2005 |
Adresa: |
188, Praha 3, Koněvova, 13000, Koněvova 188, 13000 Praha 3, Česká republika |
|