Mgr. Jan Boltnar
|
Neaktivní
od 03.11.2010
|
člen představenstva |
30.09.2010 |
Adresa: |
76001, 4174038, Zlín, Jiráskova, 600 |
|
Mgr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 03.11.2010
|
člen představenstva |
30.09.2010 |
Adresa: |
76001, 4174038, Zlín, Zlín, Prštné, Jiráskova, 600, Jiráskova 600, Prštné, 76001 Zlín |
|
Mgr. Milan Fritz
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
člen představenstva |
21.11.2008 |
Adresa: |
76901, 10232788, Holešov, Dukelská, 420 |
|
Mgr. Milan Fritz
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
člen představenstva |
21.11.2008 |
Adresa: |
76901, 10232788, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Dukelská, 420, Dukelská 420, Všetuly, 76901 Holešov |
|
Miroslav Koubek
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
předseda představenstva |
13.12.2006 |
Adresa: |
11000, 21691011, Praha 1, Kanovnická, 73/7 |
|
Miroslav Koubek
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
předseda představenstva |
13.12.2006 |
Adresa: |
11800, 21691011, Praha, Hradčany, Kanovnická, 73, 7, Kanovnická 73/7, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Michal Dynybyl
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
předseda představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
14700, 22689192, Praha 4, Hodkovičky, Pod Lysinami, 13/468 |
|
Zdeňka Horáčková
|
Neaktivní
od 21.11.2008
|
člen představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
27731, 2, Velký Borek, Vavřinec, 101 |
|
Olga Batulková
|
Neaktivní
od 21.11.2008
|
člen představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22006923, Praha 5, Hlubočepy, Högerova, 811/12 |
|
Michal Dynybyl
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
předseda představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
14700, 22689192, Praha, Hodkovičky, Pod lysinami, 468, 13, Pod lysinami 468/13, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Zdeňka Horáčková
|
Neaktivní
od 21.11.2008
|
člen představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
101, Velký Borek, Vavřinec, 27731, 27731 Velký Borek - Vavřinec 101, Česká republika |
|
Olga Batulková
|
Neaktivní
od 21.11.2008
|
člen představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
15200, 22006923, Praha, Hlubočepy, Högerova, 811, 12, Högerova 811/12, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|