Bc. VLADIMÍRA BOHUSLÁVKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.08.2018 |
Adresa: |
15500, 28138295, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Laurinova, 2729, 3 |
|
Bc. VLADIMÍRA BOHUSLÁVKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.08.2018 |
Adresa: |
15500, 28138295, Praha, Stodůlky, Laurinova, 2729, 3, Laurinova 2729/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
DAGMAR HAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
25219, 6310371, Praha-západ, Chrášťany, Chrášťany, Lomená, 169 |
|
DAGMAR HAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
25219, 6310371, Praha-západ, Chrášťany, Chrášťany, Lomená, 169, Lomená 169, 25219 Chrášťany |
|
VLADIMÍRA BOHUSLÁVKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15500, 28138295, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Laurinova, 2729, 3 |
|
VLADIMÍRA BOHUSLÁVKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15500, 28138295, Praha, Stodůlky, Laurinova, 2729, 3, Laurinova 2729/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Vladimíra Bohuslávková
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
29.12.2010 |
Adresa: |
15521, 25427407, Praha 5, Sobín, Blatnická, 120 |
|
Dagmar Hašová
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
člen představenstva |
29.12.2010 |
Adresa: |
25219, 6310371, Chrášťany, 169 |
|
Eva Krůtová
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
člen představenstva |
29.12.2010 |
Adresa: |
31800, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 63 |
|
Vladimíra Bohuslávková
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
29.12.2010 |
Adresa: |
15521, 25427407, Praha, Sobín, Blatnická, 120, 8, Blatnická 120/8, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
DAGMAR HAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
člen představenstva |
29.12.2010 |
Adresa: |
25219, 6310371, Praha-západ, Chrášťany, Chrášťany, Lomená, 169, Lomená 169, 25219 Chrášťany |
|
Eva Krůtová
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
člen představenstva |
29.12.2010 |
Adresa: |
31800, 24564117, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 847, 63, Lábkova 847/63, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. Pavel Rusnok
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
předseda představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
33017, 25214489, Chotíkov, 326 |
|
Ing. Pavel Míšek
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
člen představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
62100, 25935194, Brno, Jehnice, Aloise Havla, 320/5 |
|
Ing. Karel Bureš
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
člen představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
36301, Ostrov nad Ohří, Lidická, 1333 |
|
Ing. PAVEL RUSNOK
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
předseda představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
33017, 25214489, Plzeň-sever, Chotíkov, Chotíkov, 326, č.p. 326, 33017 Chotíkov |
|
Ing. Pavel Míšek
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
člen představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
62100, 25935194, Brno-město, Brno, Jehnice, Aloise Havla, 320, 5, Aloise Havla 320/5, Jehnice, 62100 Brno |
|
Ing. Karel Bureš
|
Neaktivní
od 29.12.2010
|
člen představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
36301, 12042897, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Lidická, 1333, Lidická 1333, 36301 Ostrov |
|
Ing. Pavel Míšek
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
62100, Brno, Alise Havla, 5 |
|
Ing. Pavel Míšek
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
62100, 25935194, Brno-město, Brno, Jehnice, Aloise Havla, 320, 5, Aloise Havla 320/5, Jehnice, 62100 Brno |
|
Ing. Vlastislav Beneš
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
16000, 22180109, Praha 6, Kyjevská, 13 |
|
Mansoor Maitah
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
14300, 21919062, Praha 4, Modřany, Voborského, 401/32 |
|
Ing. Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
15521, 22146253, Praha 5, Leskovecká, 319 |
|
Ing. Vlastislav Beneš
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
16000, 22180109, Praha, Bubeneč, Kyjevská, 603, 13, Kyjevská 603/13, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mansoor Maitah
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
14300, 21919062, Praha, Modřany, Voborského, 401, 32, Voborského 401/32, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
20.03.2006 |
Adresa: |
15521, 22146253, Praha, Zličín, Leskovecká, 319, 17, Leskovecká 319/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
člen představenstva |
29.09.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
člen představenstva |
29.09.2005 |
Adresa: |
188, Praha 3, Koněvova, 13000, Koněvova 188, 13000 Praha 3, Česká republika |
|