ROMANA ŽÁKOVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
jednatel |
13.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10385461, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám., 67 |
|
ROMANA ŽÁKOVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
jednatel |
13.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10385461, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám., 67, Masarykovo nám. 67, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ROMANA ŽÁKOVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2017
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
76861, 10387609, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská, 292 |
|
ROMANA ŽÁKOVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2017
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
76861, 10387609, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská, 292, Přerovská 292, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ROMANA ŽÁKOVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
13.06.2013 |
Adresa: |
76861, 10387609, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská, 292 |
|
ROMANA ŽÁKOVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
13.06.2013 |
Adresa: |
76861, 10387609, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská, 292, Přerovská 292, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ivan Malovec
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
Trnava, Andreja Kubinu 6937/17, PSČ 91701 |
|
Miroslav Brožek
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
jednatel |
19.06.2006 |
Adresa: |
18200, 22768734, Praha 8, Kobylisy, Pohnertova, 1119/9 |
|
Miroslav Brožek
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
jednatel |
19.06.2006 |
Adresa: |
18200, 22768734, Praha, Kobylisy, Pohnertova, 1119, 9, Pohnertova 1119/9, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Milan Kratochvíl
|
Neaktivní
od 26.10.2010
|
jednatel |
12.10.2005 |
Adresa: |
10000, 22620508, Praha 10, Strašnice, Krupská, 1753/16 |
|
Milan Kratochvíl
|
Neaktivní
od 26.10.2010
|
jednatel |
12.10.2005 |
Adresa: |
10000, 22620508, Praha, Strašnice, Krupská, 1753, 16, Krupská 1753/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|