NICHOLAS JOHN SNOW
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
22607, Hamburg, Sohrhof 6a |
|
JIŘÍ DOLANSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
27361, 25530763, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, Vodárenská, 459 |
|
NICHOLAS JOHN SNOW
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
Hamburg, Sohrhof 6a, 22607, Sohrhof 6a, 22607 Hamburg, Německo |
|
Jiří Dolanský
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.02.2017 |
Adresa: |
27361, 25530763, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, Vodárenská, 459, Vodárenská 459, 27361 Velká Dobrá |
|
MARKUS ANDRE SLOWIKOW
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
02.01.2017 |
Adresa: |
23611, Bad Schwartau, Margarethenstraße 6 |
|
MARKUS ANDRE SLOWIKOW
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
02.01.2017 |
Adresa: |
Bad Schwartau, Margarethenstraße 6, 23611, Margarethenstraße 6, 23611 Bad Schwartau, Německo |
|
MILOŠ KÓNYA
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
97401, Banská Bystrica, F. Švantnera 1181/5 |
|
MILOŠ KÓNYA
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
Banská Bystrica, F. Švantnera 1181/5, 97401, F. Švantnera 1181/5, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Ing. PAVEL ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
15531, 25740237, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Pod Lečí, 592 |
|
Ing. PAVEL ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
15531, 25740237, Praha, Lipence, Pod Lečí, 592, Pod Lečí 592, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
NICHOLAS JOHN SNOW
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
1231LN, Loodsrecht, Oud-Loodsrechtsedijk 15 |
|
NICHOLAS JOHN SNOW
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
Loodsrecht, Oud-Loodsrechtsedijk 15, 1231LN, Oud-Loodsrechtsedijk 15, 1231LN Loodsrecht, Nizozemsko |
|
Miloš Kónya
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
jednatel |
01.01.2013 |
Adresa: |
03601, Martin, Jozefa Kronera, 3952/24 |
|
Miloš Kónya
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
jednatel |
01.01.2013 |
Adresa: |
3952/24, Martin, Jozefa Kronera, 03601, Jozefa Kronera 3952/24, 03601 Martin, Slovensko |
|
Kurt Frehe
|
Neaktivní
od 18.03.2014
|
jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
Parkstraße 55 b Stw. 2, Hamburg, PSČ 22605 |
|
Gunnar Steffek
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
Hohenwestedt, Friedrichstrasse 27, PSČ 24594 |
|
David Denk
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
25262, 25183290, Horoměřice, J.K.Tyla, 718 |
|
DAVID DENK
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
19.10.2006 |
Adresa: |
25262, 25183290, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, J. K. Tyla, 718, J. K. Tyla 718, 25262 Horoměřice |
|
Önal Öncebe
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
02.01.2006 |
Adresa: |
657 79 Kelkheim, Am Rosenwald 13 |
|
Ing. Marek Sedlák
|
Neaktivní
od 19.10.2006
|
jednatel |
21.12.2005 |
Adresa: |
58601, Jihlava, Zborná, 48 |
|
Ing. Pavel Šťastný
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
21.12.2005 |
Adresa: |
12000, 21745129, Praha 2, Vinohrady, Londýnská, 556/6 |
|
Ing. Marek Sedlák
|
Neaktivní
od 19.10.2006
|
jednatel |
21.12.2005 |
Adresa: |
58601, 25140213, Jihlava, Jihlava, Zborná, 48, Zborná 48, 58601 Jihlava |
|
Ing. Pavel Šťastný
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
21.12.2005 |
Adresa: |
12000, 21745129, Praha, Vinohrady, Londýnská, 556, 6, Londýnská 556/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 21.12.2005
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 21.12.2005
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
188, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 13000, Koněvova 188, 13000 Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|