MILADA BUCHTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
18100, 26005875, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 767, 4c |
|
MILADA BUCHTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
18100, 26005875, Praha, Troja, Hnězdenská, 767, 4c, Hnězdenská 767/4c, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MILADA BUCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
Jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
18100, 26005875, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 767, 4c |
|
MILADA BUCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
Jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
18100, 26005875, Praha, Troja, Hnězdenská, 767, 4c, Hnězdenská 767/4c, Troja, 18100 Praha 8 |
|
David Skřička
|
Neaktivní
od 19.10.2006
|
jednatel |
04.11.2005 |
Adresa: |
10000, 22620508, Praha 10, Strašnice, Krupská, 1753/16 |
|
Jiří Buchta
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
04.11.2005 |
Adresa: |
18600, 22353437, Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám., 462/9 |
|
David Skřička
|
Neaktivní
od 19.10.2006
|
jednatel |
04.11.2005 |
Adresa: |
10000, 22620508, Praha, Strašnice, Krupská, 1753, 16, Krupská 1753/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jiří Buchta
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
04.11.2005 |
Adresa: |
18600, 22353437, Praha, Karlín, Lyčkovo náměstí, 462, 9, Lyčkovo náměstí 462/9, Karlín, 18600 Praha 8 |
|