JOSEF OPLETAL
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
53803, 7182236, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, náměstí Míru, 4 |
|
JOSEF OPLETAL
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
53803, 7182236, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, náměstí Míru, 4, náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec |
|
JOSEF OPLETAL
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
12.04.2018 |
Adresa: |
53803, 7187874, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Pokorného, 564 |
|
JOSEF OPLETAL
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
12.04.2018 |
Adresa: |
53803, 7187874, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Pokorného, 564, Pokorného 564, 53803 Heřmanův Městec |
|
PETR BULUŠEK
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
28802, 1230514, Nymburk, Nymburk, Letců R. A. F., 1935 |
|
PETR BULUŠEK
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
28802, 1230514, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Letců R. A. F., 1935, Letců R. A. F. 1935, 28802 Nymburk |
|
Jana Martínková
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
jednatel |
02.11.2005 |
Adresa: |
25262, 12753823, Horoměřice, Zelená, 490 |
|
Martina Vlnasová
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
02.11.2005 |
Adresa: |
13000, Prha 3, Baranova, 672/3 |
|
Jana Martínková
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
jednatel |
02.11.2005 |
Adresa: |
25262, 12753823, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Zelená, 490, Zelená 490, 25262 Horoměřice |
|
Martina Vlnasová
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
02.11.2005 |
Adresa: |
672/3, Prha 3, Baranova, 13000, Baranova 672/3, 13000 Prha 3, Česká republika |
|