Ing. RUDOLF KUBÁT
|
Neaktivní
od 06.01.2018
|
předseda správní rady |
18.05.2015 |
Adresa: |
16300, 22249966, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Laudova, 1007, 21 |
|
Mons. ARTUR MATUZSEK
|
Neaktivní
od 06.01.2018
|
člen správní rady |
18.05.2015 |
Adresa: |
16000, 22192042, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kolejní, 676/4 |
|
Ing. RUDOLF KUBÁT
|
Neaktivní
od 06.01.2018
|
předseda správní rady |
18.05.2015 |
Adresa: |
16300, 22249966, Praha, Řepy, Laudova, 1007, 21, Laudova 1007/21, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mons. ARTUR MATUZSEK
|
Neaktivní
od 06.01.2018
|
člen správní rady |
18.05.2015 |
Adresa: |
16000, 22192042, Praha, Dejvice, Kolejní, 676, 4, Kolejní 676/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
VLADIMÍR MÁLEK
|
Neaktivní
od 06.01.2018
|
člen správní rady |
06.02.2014 |
Adresa: |
15800, 22741607, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2522, 16 |
|
VLADIMÍR MÁLEK
|
Neaktivní
od 06.01.2018
|
člen správní rady |
06.02.2014 |
Adresa: |
15800, 22741607, Praha, Stodůlky, Volutová, 2522, 16, Volutová 2522/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Vladimír Málek
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
člen správní rady |
09.12.2005 |
Adresa: |
15800, 22741607, Praha, Stodůlky, Volutová, 2522/16 |
|
Ing. Rudolf Kubát
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
předseda správní rady |
09.12.2005 |
Adresa: |
16300, 22249966, Praha 6, Řepy, Laudova, 1007/21 |
|
Mons. Artur Matuzsek
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
člen správní rady |
09.12.2005 |
Adresa: |
16000, 22192042, Praha 6, Dejvice, Kolejní, 676/4 |
|
VLADIMÍR MÁLEK
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
člen správní rady |
09.12.2005 |
Adresa: |
15800, 22741607, Praha, Stodůlky, Volutová, 2522, 16, Volutová 2522/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. RUDOLF KUBÁT
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
předseda správní rady |
09.12.2005 |
Adresa: |
16300, 22249966, Praha, Řepy, Laudova, 1007, 21, Laudova 1007/21, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mons. ARTUR MATUZSEK
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
člen správní rady |
09.12.2005 |
Adresa: |
16000, 22192042, Praha, Dejvice, Kolejní, 676, 4, Kolejní 676/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|