JEAN-FRANÇOIS LAURENT OTT
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
11000, 21716803, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 208, 34 |
|
JEAN-FRANÇOIS LAURENT OTT
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
11000, 21716803, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 208, 34, Karoliny Světlé 208/34, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETRA OTT
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2016 |
Adresa: |
11800, 21700711, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Letenská, 605, 17 |
|
PETRA OTT
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2016 |
Adresa: |
11800, 21700711, Praha, Malá Strana, Letenská, 605, 17, Letenská 605/17, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JEAN FRANCOIS OTT
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21716803, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 208, 34 |
|
JEAN FRANCOIS OTT
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21716803, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 208, 34, Karoliny Světlé 208/34, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JEAN FRANCOIS OTT
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
11800, 21697124, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Mostecká, 273, 21 |
|
JEAN FRANCOIS OTT
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
11800, 21697124, Praha, Malá Strana, Mostecká, 273, 21, Mostecká 273/21, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. ALEŠ VOBRUBA
|
Neaktivní
od 09.08.2016
|
jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
14000, 27114759, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hudečkova, 2036, 1a |
|
Ing. ALEŠ VOBRUBA
|
Neaktivní
od 09.08.2016
|
jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
14000, 27114759, Praha, Krč, Hudečkova, 2036, 1a, Hudečkova 2036/1a, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Nicolas Tommasini
|
Neaktivní
od 21.10.2019
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
Boulogne-Billancourt, boulevard Jean-Jaures 214, PSČ 92100 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Hudečkova 2036/1A |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
14000, 40165787, Praha, Krč, 9996, Krč 9996, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 18.04.2011
|
jednatel |
25.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21994676, Praha 4, Na Chodovci, 2488 |
|
Steven Leonard Davis
|
Neaktivní
od 18.04.2011
|
jednatel |
25.11.2005 |
Adresa: |
14800, 22756531, Praha 4, Do Dubin, 1138/13 |
|
Jean Francois Ott
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
25.11.2005 |
Adresa: |
12000, 21748381, Praha 2, Na Kozačce, 1 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 18.04.2011
|
jednatel |
25.11.2005 |
Adresa: |
14100, 21994676, Praha, Záběhlice, Na Chodovci, 2488, 12, Na Chodovci 2488/12, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Steven Leonard Davis
|
Neaktivní
od 18.04.2011
|
jednatel |
25.11.2005 |
Adresa: |
14800, 22756531, Praha, Kunratice, Do dubin, 1138, 13, Do dubin 1138/13, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Jean Francois Ott
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
25.11.2005 |
Adresa: |
12000, 21748381, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 869, 1, Na Kozačce 869/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|