LINO FORNARI
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2015 |
Adresa: |
16900, 22152474, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šlikova, 461, 3 |
|
LINO FORNARI
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2015 |
Adresa: |
16900, 22152474, Praha, Břevnov, Šlikova, 461, 3, Šlikova 461/3, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Silvia Cortelazzi
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
jednatel |
02.01.2008 |
Adresa: |
16000, 26766876, Praha 6, Dejvice, Máslova, 2688/2 |
|
Silvia Cortelazzi
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
jednatel |
02.01.2008 |
Adresa: |
16000, 26766876, Praha, Dejvice, Máslova, 2688, 2, Máslova 2688/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Corrado Bellini
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
jednatel |
10.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha 1, Nové Město, Vojtěšská, 1 |
|
Corrado Bellini
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
jednatel |
10.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Giuseppe Confessa
|
Neaktivní
od 18.04.2007
|
jednatel |
12.12.2005 |
Adresa: |
15000, 22773461, Praha 5, Holečkova, 3150/25B |
|
Silvia Cortelazzi
|
Neaktivní
od 02.01.2008
|
jednatel |
12.12.2005 |
Adresa: |
17000, 22304347, Praha 7, Argentinská, 868/5 |
|
GIUSEPPE CONFESSA
|
Neaktivní
od 18.04.2007
|
jednatel |
12.12.2005 |
Adresa: |
15000, 22773461, Praha, Smíchov, Holečkova, 3150, 25b, Holečkova 3150/25b, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Silvia Cortelazzi
|
Neaktivní
od 02.01.2008
|
jednatel |
12.12.2005 |
Adresa: |
17000, 22304347, Praha, Holešovice, Argentinská, 868, 5, Argentinská 868/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|