Ing. ZDENĚK KALÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
43401, 5082919, Most, Most, Kpt. Jaroše, 35, 20 |
|
Ing. ZDENĚK KALÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
43401, 5082919, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 35, 20, Kpt. Jaroše 35/20, 43401 Most |
|
Ing. Zdeněk Kalát
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
23.01.2008 |
Adresa: |
43401, 5082919, Most, kpt. Jaroše, 35/20 |
|
Ing. ZDENĚK KALÁT
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
23.01.2008 |
Adresa: |
43401, 5082919, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 35, 20, Kpt. Jaroše 35/20, 43401 Most |
|
Ing. Zdeněk Kalát
|
Neaktivní
od 23.01.2008
|
jednatel |
16.06.2006 |
Adresa: |
43401, 5092159, Most, Okružní, 961/12 |
|
Ing. Zdeněk Kalát
|
Neaktivní
od 23.01.2008
|
jednatel |
16.06.2006 |
Adresa: |
43401, 5092159, Most, Most, Most, Okružní, 961, 12, Okružní 961/12, 43401 Most |
|
Jana Bartošová
|
Neaktivní
od 16.06.2006
|
jednatel |
30.11.2005 |
Adresa: |
78391, 16373278, Uničov, Hrubého, 699 |
|
Jana Bartošová
|
Neaktivní
od 16.06.2006
|
jednatel |
30.11.2005 |
Adresa: |
78391, 16373278, Olomouc, Uničov, Uničov, Hrubého, 699, Hrubého 699, 78391 Uničov |
|