Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | Coras, spol.s r.o. - organizační složka |
ICO: | 27402878 |
Registrovaná adresa: | 1020/19, Praha 1, Na Florenci, 11000, Na Florenci 1020/19, 11000 Praha 1, Česká republika |
Začleněno na: | 07.12.2005 |
Datum ukončení: | 01.10.2022 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Coras, spol.s r.o. | Neaktivní od 01.10.2022 | 07.12.2005 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ladislav Kelecséni | Neaktivní od 01.10.2022 | Jednatel | 07.12.2005 |
|
|||
Ing. Jozef Felcan | Neaktivní od 01.10.2022 | Jednatel | 07.12.2005 |
|
|||
Martina Polovinčáková | Neaktivní od 01.10.2022 | Jednatel | 07.12.2005 |
|
|||
Mgr. Ján Kič | Neaktivní od 29.05.2007 | 07.12.2005 | |
|
Registrační číslo Coras, spol.s r.o. - organizační složka je 27402878.
Registrační adresa Coras, spol.s r.o. - organizační složka je 1020/19, Praha 1, Na Florenci, 11000, Na Florenci 1020/19, 11000 Praha 1, Česká republika.
Coras, spol.s r.o. - organizační složka byla založena 07.12.2005.