VLADIMÍR KELLER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2021 |
Adresa: |
15000, 78709032, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Pod radnicí, 1328, 1 |
|
VLADIMÍR KELLER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2021 |
Adresa: |
15000, 78709032, Praha, Košíře, Pod radnicí, 1328, 1, Pod radnicí 1328/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
VLADIMÍR KELLER
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
jednatel |
30.07.2020 |
Adresa: |
10800, 22589104, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Počernická, 349, 79 |
|
VLADIMÍR KELLER
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
jednatel |
30.07.2020 |
Adresa: |
10800, 22589104, Praha, Malešice, Počernická, 349, 79, Počernická 349/79, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. JINDŘICH VAŠINA
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
50003, 23904143, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Uhelná, 221, 22 |
|
Ing. JINDŘICH VAŠINA
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
50003, 23904143, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Uhelná, 221, 22, Uhelná 221/22, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Jindřich Vašina
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
04.05.2007 |
Adresa: |
50003, 23904143, Hradec Králové, Uhelná, 221 |
|
Ing. JINDŘICH VAŠINA
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
04.05.2007 |
Adresa: |
50003, 23904143, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Uhelná, 221, 22, Uhelná 221/22, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Vladimír Keller
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
jednatel |
12.12.2005 |
Adresa: |
10000, 22589104, Praha 10, Počernická, 349/79 |
|
VLADIMÍR KELLER
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
jednatel |
12.12.2005 |
Adresa: |
10800, 22589104, Praha, Malešice, Počernická, 349, 79, Počernická 349/79, Malešice, 10800 Praha 10 |
|