SERGEJ ČEKUROV
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2020 |
Adresa: |
15800, 22717196, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2266, 14 |
|
SERGEJ ČEKUROV
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2020 |
Adresa: |
15800, 22717196, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2266, 14, Petržílkova 2266/14, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
SERGEJ ČEKUROV
|
Neaktivní
od 21.10.2020
|
jednatel |
14.05.2018 |
Adresa: |
19800, 26043793, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Lipnická, 1447 |
|
SERGEJ ČEKUROV
|
Neaktivní
od 21.10.2020
|
jednatel |
14.05.2018 |
Adresa: |
19800, 26043793, Praha, Kyje, Lipnická, 1447, Lipnická 1447, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Sergey Chekurov
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
jednatel |
24.03.2010 |
Adresa: |
19800, 26043793, Praha 9, Praha 9, Kyje, Lipnická, 1447 |
|
Sergey Chekurov
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
jednatel |
24.03.2010 |
Adresa: |
19800, 26043793, Praha, Kyje, Lipnická, 1447, Lipnická 1447, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Sergey Chekurov
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
19800, 26043793, Praha 9, Praha 9, Kyje, Lipnická, 1447 |
|
Sergey Chekurov
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
19800, 26043793, Praha, Kyje, Lipnická, 1447, Lipnická 1447, Kyje, 19800 Praha 9 |
|