PETR KOLÁŘ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2023 |
Adresa: |
14200, 21870331, Praha, Krč, Sládkovičova, 1306, 11, Sládkovičova 1306/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MONIKA KALČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2021 |
Adresa: |
14200, 21851735, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 639, 24 |
|
ROBIN TŘÍSKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2021 |
Adresa: |
14200, 21851743, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22 |
|
Ing. MONIKA KALČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2021 |
Adresa: |
14200, 21851735, Praha, Kamýk, Cílkova, 639, 24, Cílkova 639/24, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ROBIN TŘÍSKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2021 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda výboru |
03.03.2021 |
Adresa: |
14300, 22703861, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pejevové, 3418, 2 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda výboru |
03.03.2021 |
Adresa: |
14300, 22703861, Praha, Modřany, Pejevové, 3418, 2, Pejevové 3418/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
předseda výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14300, 22703861, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pejevové, 3418, 2 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
předseda výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14300, 22703861, Praha, Modřany, Pejevové, 3418, 2, Pejevové 3418/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
předseda výboru |
01.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21851743, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
předseda výboru |
01.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Petr Tvaroha
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
místopředseda výboru |
30.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha 4, Kamýk, Cílkova, 640 |
|
Ing. Petr Tvaroha
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
místopředseda výboru |
30.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Petr Leitner
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
předseda výboru |
22.06.2007 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha 4, Kamýk, Cílkova, 640/22 |
|
Ing. Monika Kalčíková
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
místopředseda |
22.06.2007 |
Adresa: |
14200, 21851735, Praha 4, Kamýk, Cílkova, 639/24 |
|
Ing. PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
předseda výboru |
22.06.2007 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MONIKA KALČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
místopředseda |
22.06.2007 |
Adresa: |
14200, 21851735, Praha, Kamýk, Cílkova, 639, 24, Cílkova 639/24, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Jan Pavlík
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
předseda výboru |
17.01.2006 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha 4, Cílkova, 640/22 |
|
Ing. Marta Hrabáková
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
místopředseda |
17.01.2006 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha 4, Cílkova, 640/22 |
|
Ladislav Nouza
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
místopředseda |
17.01.2006 |
Adresa: |
14200, 21851735, Praha 4, Cílkova, 639/24 |
|
Jan Pavlík
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
předseda výboru |
17.01.2006 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Marta Hrabáková
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
místopředseda |
17.01.2006 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ladislav Nouza
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
místopředseda |
17.01.2006 |
Adresa: |
14200, 21851735, Praha, Kamýk, Cílkova, 639, 24, Cílkova 639/24, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|