LIBUŠE BĚLUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2020
|
jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
17000, 22307192, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1115, 32 |
|
LIBUŠE BĚLUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2020
|
jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
17000, 22307192, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1115, 32, U smaltovny 1115/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LIBUŠE BĚLUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
18600, 22353496, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 467, 114 |
|
LIBUŠE BĚLUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
18600, 22353496, Praha, Karlín, Sokolovská, 467, 114, Sokolovská 467/114, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
LIBUŠE BĚLUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
14000, 21948917, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Družnosti, 1083, 4 |
|
LIBUŠE BĚLUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
14000, 21948917, Praha, Nusle, Družnosti, 1083, 4, Družnosti 1083/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
50112, 23818191, Hradec Králové, Tř. E. Beneše, 1527 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
50012, 23818191, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1527, 76, třída Edvarda Beneše 1527/76, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Libuše Bělunková
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
21.12.2006 |
Adresa: |
74253, 8238731, Kunín, 371 |
|
Libuše Bělunková
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
21.12.2006 |
Adresa: |
74253, 8238731, Nový Jičín, Kunín, Kunín, 371, č.p. 371, 74253 Kunín |
|
JUDr. Jiří Opršal
|
Neaktivní
od 21.01.2008
|
jednatel |
17.01.2006 |
Adresa: |
16900, 22267417, Praha 6, Za Hládkovem, 981/7 |
|
JUDr. Jiří Opršal
|
Neaktivní
od 21.01.2008
|
jednatel |
17.01.2006 |
Adresa: |
16900, 22267417, Praha, Střešovice, Za Hládkovem, 981, 7, Za Hládkovem 981/7, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|