ŠTĚPÁN WOLDE
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18330070, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Studentská, 172, 4 |
|
ŠTĚPÁN WOLDE
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18330070, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Studentská, 172, 4, Studentská 172/4, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Štěpán Wolde
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
19.03.2008 |
Adresa: |
29001, 18330070, Poděbrady, Studentská, 172/4 |
|
ŠTĚPÁN WOLDE
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
19.03.2008 |
Adresa: |
29001, 18330070, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Studentská, 172, 4, Studentská 172/4, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Michael Richter
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
jednatel |
30.06.2006 |
Adresa: |
10800, Praha 10, Malešice, Nad Vodovodem, 254/94 |
|
Michael Richter
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
jednatel |
30.06.2006 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Mgr. Michael Dub
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
18.01.2006 |
Adresa: |
16000, 22188649, Praha 6, Dejvická, 8/317 |
|
Mgr. Michael Dub
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
18.01.2006 |
Adresa: |
16000, 22188649, Praha, Dejvice, Dejvická, 317, 8, Dejvická 317/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|