JOLANA SOUKENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2020 |
Adresa: |
25081, 26333490, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Na Vodoteči, 333 |
|
JOLANA SOUKENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2020 |
Adresa: |
25081, 26333490, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Na Vodoteči, 333, Na Vodoteči 333, 25081 Nehvizdy |
|
Ing. TOMÁŠ FOHLER
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
25801, 14420538, Benešov, Vracovice, Vracovice, 35 |
|
Ing. TOMÁŠ FOHLER
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
25801, 14420538, Benešov, Vracovice, Vracovice, 35, č.p. 35, 25801 Vracovice |
|
MARTINA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
16000, 41521617, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 1124, 19 |
|
MARTINA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
16000, 41521617, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 1124, 19, Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MARTINA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
16000, 41521617, Praha 6, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 1124, 19 |
|
MARTINA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
16000, 41521617, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 1124, 19, Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MARTINA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
18100, 25120824, Praha 8, Troja, Vřesová, 681, 19 |
|
MARTINA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
18100, 25120824, Praha, Troja, Vřesová, 681, 19, Vřesová 681/19, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. TOMÁŠ FOHLER
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
18100, 25096974, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Vřesová, 675, 3 |
|
Ing. Tomáš Fohler
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
18100, 25096974, Praha, Troja, Vřesová, 675, 3, Vřesová 675/3, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Petr Nešetřil
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
jednatel |
09.02.2006 |
Adresa: |
25088, 12708526, Čelákovice, Na Požárech, 946/25 |
|
Ing. Tomáš Fohler
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
09.02.2006 |
Adresa: |
13000, 22768904, Praha 3, Chelčického, 584/13 |
|
Petr Nešetřil
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
jednatel |
09.02.2006 |
Adresa: |
25088, 12708526, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Na Požárech, 946, 25, Na Požárech 946/25, 25088 Čelákovice |
|
Ing. Tomáš Fohler
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
09.02.2006 |
Adresa: |
13000, 42775124, Praha, Žižkov, Chelčického, 584, 13, Chelčického 584/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|