BOHUMIL ZAHRADNÍK
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7 |
|
BOHUMIL ZAHRADNÍK
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7, sady Pětatřicátníků 20/7, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Bohumil Zahradník
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
jednatel |
28.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24556521, Plzeň, Skupova, 12 |
|
Bohumil Zahradník
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
jednatel |
28.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24556521, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Skupova, 2663, 12, Skupova 2663/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Mgr. Karel Ramajzl
|
Neaktivní
od 28.05.2007
|
jednatel |
02.03.2006 |
Adresa: |
33151, 683906, Obora, 180 |
|
Mgr. Karel Ramajzl
|
Neaktivní
od 28.05.2007
|
jednatel |
02.03.2006 |
Adresa: |
33151, 683906, Plzeň-sever, Obora, Obora, 180, č.p. 180, 33151 Obora |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 02.03.2006
|
jednatel |
27.01.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 02.03.2006
|
jednatel |
27.01.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|