Ing. Mgr. Pavel Vajskebr
|
Neaktivní
od 01.04.2011
|
člen představenstva |
20.11.2007 |
Adresa: |
25483382, Plzeň, Valcha, Sulkovská, 15/151 |
|
Ing. Mgr. Pavel Vajskebr
|
Neaktivní
od 01.04.2011
|
člen představenstva |
20.11.2007 |
Adresa: |
30100, 25483382, Plzeň-město, Plzeň, Valcha, Sulkovská, 151, 15, Sulkovská 151/15, Valcha, 30100 Plzeň |
|
RNDr. Petr Němec
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
předseda představenstva |
28.04.2006 |
Adresa: |
14000, 21914125, Praha 4, Michle, Ohradní, 1345/6 |
|
Ing. Miroslav Kazda
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
člen představenstva |
28.04.2006 |
Adresa: |
14900, 4, Praha 4, Chodov, Tererova, 1356/6A |
|
Mgr. Jaroslav Němeček
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
člen představenstva |
28.04.2006 |
Adresa: |
40011, 17876591, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Voskovcova, 2747/2 |
|
RNDr. Petr Němec
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
předseda představenstva |
28.04.2006 |
Adresa: |
14000, 21914125, Praha, Michle, Ohradní, 1345, 6, Ohradní 1345/6, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAV KAZDA
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
člen představenstva |
28.04.2006 |
Adresa: |
14900, 25772091, Praha, Chodov, Tererova, 1356, 6a, Tererova 1356/6a, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Jaroslav Němeček
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
člen představenstva |
28.04.2006 |
Adresa: |
40011, 17876591, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Voskovcova, 2747, 2, Voskovcova 2747/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 28.04.2006
|
člen představenstva |
20.01.2006 |
Adresa: |
13000, 999999999, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 28.04.2006
|
člen představenstva |
20.01.2006 |
Adresa: |
188, Praha 3, Koněvova, 13000, Koněvova 188, 13000 Praha 3, Česká republika |
|