JIŘINA ČERNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
15800, 22010670, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Butovická, 29, 58 |
|
JIŘINA ČERNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
15800, 22010670, Praha, Jinonice, Butovická, 29, 58, Butovická 29/58, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
JIŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
jednatel |
31.08.2014 |
Adresa: |
19800, 22425110, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 573, 158 |
|
Jiřina Černá
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
jednatel |
31.08.2014 |
Adresa: |
19800, 22425110, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 573, 158, Poděbradská 573/158, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Jiřina Černá
|
Neaktivní
od 31.08.2014
|
jednatel |
03.11.2011 |
Adresa: |
19800, 22425110, Praha 9, Poděbradská, 573, 158 |
|
Jiřina Černá
|
Neaktivní
od 31.08.2014
|
jednatel |
03.11.2011 |
Adresa: |
19800, 22425110, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 573, 158, Poděbradská 573/158, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Renáta Popčuková
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
jednatel |
09.06.2010 |
Adresa: |
25001, 14614677, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Palachova, 601, 2 |
|
Renáta Popčuková
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
jednatel |
09.06.2010 |
Adresa: |
25001, 14614677, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Palachova, 601, 2, Palachova 601/2, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Renáta Fittlová
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
jednatel |
13.04.2006 |
Adresa: |
19800, 22709258, Praha 9, Černý Most, Vašátkova, 1034/7 |
|
Renáta Fittlová
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
jednatel |
13.04.2006 |
Adresa: |
19800, 22709258, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1034, 7, Vašátkova 1034/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 13.04.2006
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 13.04.2006
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|