Miroslav Tanczer
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
101, Košice, Sídlisko KVP, Jasuschova, 1184, 14 |
|
Miroslav Tanczer
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
Košice, Sídlisko KVP, Jasuschova, 14, Jasuschova 1184/14, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko |
|
Michal Kňourek
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
13.09.2010 |
Adresa: |
19000, 27383156, Praha 9, Vysočany, Pod Harfou, 938, 58 |
|
MICHAL KŇOUREK
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
13.09.2010 |
Adresa: |
19000, 27383156, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 938, 58, Pod Harfou 938/58, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Michal Kňourek
|
Neaktivní
od 13.09.2010
|
jednatel |
22.03.2007 |
Adresa: |
27711, 6243053, Neratovice, Mládežnická, 463 |
|
Michal Kňourek
|
Neaktivní
od 13.09.2010
|
jednatel |
22.03.2007 |
Adresa: |
27711, 6243053, Mělník, Neratovice, Neratovice, Mládežnická, 463, Mládežnická 463, 27711 Neratovice |
|
Lukáš Krátký
|
Neaktivní
od 22.03.2007
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
10100, 22604871, Praha 10, V Rybníčkách, 44 |
|
Lukáš Krátký
|
Neaktivní
od 22.03.2007
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
10000, 22604871, Praha, Strašnice, V Rybníčkách, 502, 44, V Rybníčkách 502/44, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|