VĚRA MICHÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2021 |
Adresa: |
19800, 22490990, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214 |
|
VĚRA MICHÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2021 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
JIŘÍ MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22490990, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214 |
|
JIŘÍ MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Věra Michálková
|
Neaktivní
od 25.07.2021
|
Jednatel |
04.10.2006 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha 9, Kyje, Bajgarova, 1214 |
|
VĚRA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2021
|
Jednatel |
04.10.2006 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Leoš César
|
Neaktivní
od 04.10.2006
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
25242, 25657089, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha 9, Kyje, Bajgarova, 1214 |
|
Leoš César
|
Neaktivní
od 04.10.2006
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
JIŘÍ MICHÁLEK
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|