JAN PÁNEK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
07.11.2013 |
Adresa: |
25101, 25469657, Babice, Babice, Za Zrcadlem, 142 |
|
JAN PÁNEK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
07.11.2013 |
Adresa: |
25101, 25469657, Praha-východ, Babice, Babice, Za Zrcadlem, 142, Za Zrcadlem 142, 25101 Babice |
|
Jan Pánek
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
člen představenstva |
02.05.2012 |
Adresa: |
25101, 999999999, Praha-východ, Babice, 142 |
|
Jan Pánek
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
člen představenstva |
02.05.2012 |
Adresa: |
142, Praha-východ, Babice, 25101, 25101 Babice 142, okres: Praha-východ, Česká republika |
|
Jan Sovadina
|
Neaktivní
od 02.05.2012
|
člen představenstva |
04.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22517022, Praha 9, Střížkov, Českolipská, 399/18 |
|
Jan Sovadina
|
Neaktivní
od 02.05.2012
|
člen představenstva |
04.09.2006 |
Adresa: |
19000, 22517022, Praha, Střížkov, Českolipská, 399, 18, Českolipská 399/18, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Pavlína Fojtíková
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
člen představenstva |
13.02.2006 |
Adresa: |
14900, 22704353, Praha 4, Klapálkova, 2243/11 |
|
Mgr. Zbyšek Jaroš
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
člen představenstva |
13.02.2006 |
Adresa: |
19700, 22465430, Praha 9, Novákovo náměstí, 1/691 |
|
Ing. Pavel Fojtík
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
člen představenstva |
13.02.2006 |
Adresa: |
25164, 25774671, Mnichovice, Hrusická, 762 |
|
JUDr. PAVLÍNA FOJTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
člen představenstva |
13.02.2006 |
Adresa: |
14900, 22704353, Praha, Chodov, Klapálkova, 2243, 11, Klapálkova 2243/11, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Zbyšek Jaroš
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
člen představenstva |
13.02.2006 |
Adresa: |
19700, 22465430, Praha, Kbely, Novákovo náměstí, 691, 1, Novákovo náměstí 691/1, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Ing. Pavel Fojtík
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
člen představenstva |
13.02.2006 |
Adresa: |
25164, 25774671, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Hrusická, 762, Hrusická 762, 25164 Mnichovice |
|