KATEŘINA TRUNEČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2021 |
Adresa: |
29406, 31345603, Mladá Boleslav, Nová Telib, Kladěruby, 70 |
|
KATEŘINA TRUNEČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2021 |
Adresa: |
29406, 31345603, Mladá Boleslav, Nová Telib, Kladěruby, 70, Kladěruby 70, 29406 Nová Telib |
|
Ing. VLADIMÍR VOVES
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
15800, 27680797, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, U dětského hřiště, 828, 5 |
|
Ing. VLADIMÍR VOVES
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
15800, 27680797, Praha, Jinonice, U dětského hřiště, 828, 5, U dětského hřiště 828/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Vladimír Voves
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
15800, 27680797, Praha 5, Jinonice, U Dětského hřiště, 828/5 |
|
Ing. VLADIMÍR VOVES
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
15800, 27680797, Praha, Jinonice, U dětského hřiště, 828, 5, U dětského hřiště 828/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Ladislav Motyčka
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
09.10.2007 |
Adresa: |
17000, 22304835, Praha 7, Šimáčkova, 17 |
|
Ing. Ladislav Motyčka
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
09.10.2007 |
Adresa: |
17000, 22304835, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 908, 17, Šimáčkova 908/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Kateřina Trunečková
|
Neaktivní
od 04.03.2021
|
jednatel |
07.03.2007 |
Adresa: |
29406, 31345603, Nová Telib, Kladěruby, 70 |
|
KATEŘINA TRUNEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2021
|
jednatel |
07.03.2007 |
Adresa: |
29406, 31345603, Mladá Boleslav, Nová Telib, Kladěruby, 70, Kladěruby 70, 29406 Nová Telib |
|
Ing. Vladimír Voves
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
16.02.2006 |
Adresa: |
15500, 22123458, Praha 5, Bronzová, 2010/1 |
|
Ing. Vladimír Voves
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
16.02.2006 |
Adresa: |
15500, 22123458, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2010, 1, Bronzová 2010/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|