MARKÉTA MADAOUI
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
JITKA SOCHŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
23.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
JAROSLAV LÁNÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
MARKÉTA MADAOUI
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JITKA SOCHŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
23.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV LÁNÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ALENA MOCKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
místopředseda výboru |
27.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
JITKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
předseda výboru |
27.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
ALENA MOCKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
místopředseda výboru |
27.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JITKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
předseda výboru |
27.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
FRANTIŠEK HAMPL
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
předseda výboru |
01.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22367977, Praha 8, Kobylisy, Balabánova, 1085, 8 |
|
FRANTIŠEK HAMPL
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
předseda výboru |
01.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22367977, Praha, Kobylisy, Balabánova, 1085, 8, Balabánova 1085/8, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
FRANTIŠEK HAMPL
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
předseda výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
JITKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
místopředseda výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
ALENA MOCKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
JAROSLAV LÁNÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
člen výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1 |
|
JAN SOCHŮREK
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
člen výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
25301, 25031261, Hostivice, Hostivice, Jarní, 1328 |
|
František Hampl
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
předseda výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JITKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
místopředseda výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ALENA MOCKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV LÁNÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
člen výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAN SOCHŮREK
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
člen výboru |
04.07.2013 |
Adresa: |
25301, 25031261, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Jarní, 1328, Jarní 1328, 25301 Hostivice |
|
Doc. Ing. František Hampl
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
předseda výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Třeboradická, 1275/1 |
|
Jitka Velíšková
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
místopředseda výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Třeboradická, 1275/1 |
|
PhDr. Alena Mocková
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
člen výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Třeboradická, 1275/1 |
|
Ing. Zuzana Predigerová
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
člen výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha 8, Třeboradická, 1275/1 |
|
Doc. Ing. František Hampl
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
předseda výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JITKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
místopředseda výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
PhDr. Alena Mocková
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
člen výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Zuzana Predigerová
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
člen výboru |
16.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22370030, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1275, 1, Třeboradická 1275/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|