Ing. PETR GALÍK
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
13.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21783993, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Fibichova, 1586, 11 |
|
Ing. PETR GALÍK
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
13.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21783993, Praha, Žižkov, Fibichova, 1586, 11, Fibichova 1586/11, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Petr Galík
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Fibichova, 1586, 11 |
|
Ing. Petr Galík
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Praha 3, Fibichova, 1586, 13000, 1586 11, 13000 Praha 3 - Fibichova, Česká republika |
|
Tomáš Kavka
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
25088, 12701297, Čelákovice, Masarykova, 220 |
|
Tomáš Kavka
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
25088, 12701297, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Masarykova, 220, 51, Masarykova 220/51, 25088 Čelákovice |
|
Dipl.Ing. Herber Georg Hery
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
67126, Hochdorf - Assenheim, Im Krückel, 10 |
|
Dipl.Ing. Herber Georg Hery
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
10, Hochdorf - Assenheim, Im Krückel, 67126, Im Krückel 10, 67126 Hochdorf - Assenheim, Německo |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
27.02.2006 |
Adresa: |
27601, 11660899, Mělník, Nová, 222 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
27.02.2006 |
Adresa: |
27601, 11660899, Mělník, Mělník, Mělník, Nová, 222, Nová 222, 27601 Mělník |
|