MARTIN KUŤÁK
|
Neaktivní
od 30.03.2022
|
jednatel |
10.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
MARTIN KUŤÁK
|
Neaktivní
od 30.03.2022
|
jednatel |
10.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN KUŤÁK
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
23.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21723826, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35 |
|
MARTIN KUŤÁK
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
23.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35, Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
NIKO MORCHILADZE
|
Neaktivní
od 23.01.2021
|
jednatel |
11.06.2019 |
Adresa: |
36001, 27556760, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Zámecký vrch, 2114, 9 |
|
NIKO MORCHILADZE
|
Neaktivní
od 23.01.2021
|
jednatel |
11.06.2019 |
Adresa: |
36001, 27556760, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Zámecký vrch, 2114, 9, Zámecký vrch 2114/9, 36001 Karlovy Vary |
|
IRAKLI MORCHILADZE
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
1223, Cologny, Chemin de Faguillon 3 D |
|
IRAKLI MORCHILADZE
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
Cologny, Chemin de Faguillon 3 D, 1223, Chemin de Faguillon 3 D, 1223 Cologny, Švýcarsko |
|
David Tushishvili
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
Moskva, Dm. Donskogo 4/15 |
|
Ketevan Tushishvili
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
Moskva, Dm. Donskogo 4/15 |
|
Ekaterina Tushishvili
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
07.12.2007 |
Adresa: |
Moskva, Dm. Donskogo, 4/15 |
|
Ekaterina Tushishvili
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
07.12.2007 |
Adresa: |
4/15, Moskva, Dm. Donskogo, Dm. Donskogo 4/15, Moskva, Rusko |
|
Badri Tushishvili
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
08.09.2006 |
Adresa: |
Moskva, b-r Dm.Donskogo, 4/15 |
|
Olga Mitryukova
|
Neaktivní
od 08.09.2006
|
jednatel |
06.03.2006 |
Adresa: |
13000, 22708928, Praha 5, Stodůlky, Běhounkova, 2310 |
|
Olga Mitryukova
|
Neaktivní
od 08.09.2006
|
jednatel |
06.03.2006 |
Adresa: |
15800, 22708928, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2310, 21, Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|