Zlata Černá
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
04.04.2023 |
Adresa: |
27024, 8636851, Rakovník, Zbečno, Zbečno, 10, č.p. 10, 27024 Zbečno |
|
DUŠAN VALENTA
|
Aktivní
|
pověřený vlastník |
16.01.2022 |
Adresa: |
54351, 2343118, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Přední Labská, 11 |
|
DUŠAN VALENTA
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
pověřený vlastník |
16.01.2022 |
Adresa: |
54351, 2343118, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Přední Labská, 11, Přední Labská 11, 54351 Špindlerův Mlýn |
|
DUŠAN VALENTA
|
Neaktivní
od 16.01.2022
|
pověřený vlastník |
10.01.2018 |
Adresa: |
12800, 21729034, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 389, 46 |
|
DUŠAN VALENTA
|
Neaktivní
od 16.01.2022
|
pověřený vlastník |
10.01.2018 |
Adresa: |
12800, 21729034, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 389, 46, Rašínovo nábřeží 389/46, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
DUŠAN VALENTA
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
pověřený vlastník |
28.03.2014 |
Adresa: |
11800, 21695075, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 99, 22 |
|
DUŠAN VALENTA
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
pověřený vlastník |
28.03.2014 |
Adresa: |
11800, 21695075, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 99, 22, U lužického semináře 99/22, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Dušan Valenta
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
pověřený vlastník |
05.01.2006 |
Adresa: |
21692866, Praha 1, Elišky Krásnohorské, 2/10 |
|
Dušan Valenta
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
pověřený vlastník |
05.01.2006 |
Adresa: |
11000, 21692866, Praha, Josefov, Elišky Krásnohorské, 10, 2, Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 11000 Praha 1 |
|