Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
MILOŠ VITNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
MILOŠ VITNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MILOŠ VITNER
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
29.05.2018 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
MILOŠ VITNER
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
29.05.2018 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 29.05.2018
|
člen výboru |
16.03.2018 |
Adresa: |
10000, 77702727, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U hranic, 3419, 12c |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 29.05.2018
|
člen výboru |
16.03.2018 |
Adresa: |
10000, 77702727, Praha, Strašnice, U hranic, 3419, 12c, U hranic 3419/12c, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
člen výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
Předseda výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
Místopředseda výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
člen výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
Předseda výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
Místopředseda výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Předseda výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Místopředseda výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Předseda výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Místopředseda výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
předseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
předseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
místopředseda výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
člen výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
člen výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
místopředseda výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
člen výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
člen výboru |
20.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
předseda výboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
místopředseda výrboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Pavel Kapr
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen výboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Kristýna Fenclová
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen výboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Kristýna Fenclová
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen výboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
předseda výboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
místopředseda výrboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen výboru |
26.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
člen výboru |
18.10.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
KRISTÝNA ŽELEZNÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
člen výboru |
18.10.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Kristýna Fenclová
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
předseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
místopředseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Kristýna Fenclová
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
předseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
místopředseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
předseda výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220, 22 |
|
Mgr. Radomíra Brejlová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
místopředseda výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220, 22 |
|
Pavel Kapr
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220, 22 |
|
Kristýna Fenclová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Strašnice, Pod strání, 2220, 22 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
předseda výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
místopředseda výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Kristýna Fenclová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
28.08.2012 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
předseda výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Mgr. Radomíra Brejlová
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
místopředseda výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Pavel Kapr
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
člen výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Mgr. Jan Fencl
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
člen výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod strání, 2220/22 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
předseda výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
místopředseda výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
člen výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. JAN FENCL
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
člen výboru |
01.07.2008 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Iva Nováková
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
předseda výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
místopředseda výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Mgr. Radomíra Brejlová
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Pavel Kapr
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Mgr. Jan Fencl
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod strání, 2220/22 |
|
Ing. Iva Nováková
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
předseda výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
místopředseda výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. JAN FENCL
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen výboru |
22.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Pter Novák
|
Neaktivní
od 01.04.2006
|
místopředseda výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Ing. Iva Nováková
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
předseda výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
místopředseda výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Mgr. Radomíra Brejlová
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
člen výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Pavel Kapr
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
člen výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod Strání, 2220/22 |
|
Mgr. Jan Fencl
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
člen výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha 10, Pod strání, 2220/22 |
|
Ing. Pter Novák
|
Neaktivní
od 01.04.2006
|
místopředseda výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Iva Nováková
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
předseda výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
místopředseda výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. RADOMÍRA BREJLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
člen výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL KAPR
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
člen výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. JAN FENCL
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
člen výboru |
01.04.2006 |
Adresa: |
10000, 22625992, Praha, Strašnice, Pod strání, 2220, 22, Pod strání 2220/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|