BORISLAV BALABANOV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.09.2023 |
Adresa: |
14000, 21949051, Praha, Nusle, Dačického, 1098, 15, Dačického 1098/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.02.2021 |
Adresa: |
14000, 21949051, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Dačického, 1098, 15 |
|
BORISLAV PAVLOV BALABANOV
|
Neaktivní
od 12.09.2023
|
člen představenstva |
07.09.2023 |
Adresa: |
14000, 21949051, Praha, Nusle, Dačického, 1098, 15, Dačického 1098/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Neaktivní
od 07.09.2023
|
člen představenstva |
13.02.2021 |
Adresa: |
14000, 21949051, Praha, Nusle, Dačického, 1098, 15, Dačického 1098/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Neaktivní
od 13.02.2021
|
člen představenstva |
25.05.2016 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Neaktivní
od 13.02.2021
|
člen představenstva |
25.05.2016 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1, Jestřábí 974/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
BORISLAV BALABENOV
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen představenstva |
14.04.2015 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1 |
|
BORISLAV PAVLOV BALABANOV
|
Neaktivní
od 25.05.2016
|
člen představenstva |
14.04.2015 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1 |
|
BORISLAV BALABENOV
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen představenstva |
14.04.2015 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1, Jestřábí 974/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
BORISLAV PAVLOV BALABANOV
|
Neaktivní
od 25.05.2016
|
člen představenstva |
14.04.2015 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1, Jestřábí 974/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Borislav Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen představenstva |
27.09.2006 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Jestřábí, 974 |
|
Borislav Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen představenstva |
27.09.2006 |
Adresa: |
46001, 81063334, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Dykova, 899, 17, Dykova 899/17, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 27.09.2006
|
člen |
07.03.2006 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 27.09.2006
|
člen |
07.03.2006 |
Adresa: |
13000, 41028368, Praha, Žižkov, Jilmová, 2875, 10a, Jilmová 2875/10a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|