ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
14900, 27783685, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Jurkovičova, 962, 16 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
14900, 27783685, Praha, Háje, Jurkovičova, 962, 16, Jurkovičova 962/16, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
14.05.2016 |
Adresa: |
14900, 21818711, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 534, 3 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
14.05.2016 |
Adresa: |
14900, 21818711, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 534, 3, Anny Drabíkové 534/3, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Zdeněk Štěpánek
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
jednatel |
01.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21818711, Praha 4, Anny Drabíkové, 534/3 |
|
ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
jednatel |
01.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21818711, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 534, 3, Anny Drabíkové 534/3, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Hrabák
|
Neaktivní
od 01.12.2006
|
jednatel |
08.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22356525, Praha 8, Kobylisy, Na Pecích, 121/22 |
|
Jiří Hrabák
|
Neaktivní
od 01.12.2006
|
jednatel |
08.03.2006 |
Adresa: |
18200, 22356525, Praha, Kobylisy, Na pecích, 121, 22, Na pecích 121/22, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|