PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2022
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2022
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
FIRST PRIVATE MILITARY COMPANY a.s.
28203402 |
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
13000, 21760489, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 972, 75 |
|
FIRST PRIVATE MILITARY COMPANY a.s.
28203402 |
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
13000, 21760489, Praha, Vinohrady, Korunní, 972, 75, Korunní 972/75, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JIŘÍ HOŠEK
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
15.05.2014 |
Adresa: |
25266, 6317995, Libčice nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, Chýnovská, 142 |
|
Jiří Hošek
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
15.05.2014 |
Adresa: |
25266, 6317995, Praha-západ, Libčice nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, Chýnovská, 142, Chýnovská 142, 25266 Libčice nad Vltavou |
|
Michal Kinský
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
jednatel |
15.03.2006 |
Adresa: |
25265, 6272509, Holubice, 27 |
|
Michal Kinský
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
jednatel |
15.03.2006 |
Adresa: |
25265, 6272509, Praha-západ, Holubice, Holubice, Na Návsi, 27, Na Návsi 27, 25265 Holubice |
|