ZUZANA KUČEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2018 |
Adresa: |
25063, 28206088, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Potokem, 181 |
|
ZUZANA KUČEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2018 |
Adresa: |
25063, 28206088, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Potokem, 181, Nad Potokem 181, 25063 Nová Ves |
|
Ing. Jan Růžanský
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
25242, 25507788, Jesenice, Horní Jirčany, Jahodová, 697 |
|
Ing. Jan Růžanský
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
25242, 25507788, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Jahodová, 697, Jahodová 697, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. PETR VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21784442, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1620, 36 |
|
ing. Petr Václavek
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21784442, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1620, 36, Sudoměřská 1620/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Libuše Václavková
|
Neaktivní
od 11.05.2006
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
15000, 22103945, Praha 5, Smíchov, U Blaženky, 2616/12 |
|
Silvie Mathauserová
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
14000, 21944458, Praha 4, nám. Bratří Synků, 9 |
|
Ing. Libuše Václavková
|
Neaktivní
od 11.05.2006
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
15000, 22103945, Praha, Smíchov, U Blaženky, 2616, 12, U Blaženky 2616/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Silvie Mathauserová
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
14000, 21944458, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 473, 9, náměstí Bratří Synků 473/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|