MARTIN PODOLÁK
|
Aktivní
|
|
08.08.2016 |
Adresa: |
14200, 26546183, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, K lesu, 345, 10 |
|
MARTIN PODOLÁK
|
Aktivní
|
|
08.08.2016 |
Adresa: |
14200, 26546183, Praha, Kamýk, K lesu, 345, 10, K lesu 345/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
KATEŘINA SLÁDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
18600, 22353518, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 468, 116 |
|
KATEŘINA SLÁDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
18600, 22353518, Praha, Karlín, Sokolovská, 468, 116, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
KATEŘINA SLÁDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
18600, 22353518, Praha 8, Karlín, Sokolovská, 468, 116 |
|
KATEŘINA SLÁDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
18600, 22353518, Praha, Karlín, Sokolovská, 468, 116, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
MARTIN PODOLÁK
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
14200, 26546183, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, K lesu, 345, 10 |
|
MARTIN PODOLÁK
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
14200, 26546183, Praha, Kamýk, K lesu, 345, 10, K lesu 345/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Podolák
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
14200, Praha 4, Kamýk, K Lesu, 345/10 |
|
MARTIN PODOLÁK
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
14200, 26546183, Praha, Kamýk, K lesu, 345, 10, K lesu 345/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Podolák
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
jednatel |
05.04.2006 |
Adresa: |
14000, 21914273, Praha 4, Ohradní, 1360/47 |
|
Martin Podolák
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
jednatel |
05.04.2006 |
Adresa: |
14000, 21914273, Praha, Michle, Ohradní, 1360, 47, Ohradní 1360/47, Michle, 14000 Praha 4 |
|