Ing. MARTIN PODUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2018 |
Adresa: |
14000, 21946451, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19 |
|
Ing. MARTIN PODUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2018 |
Adresa: |
14000, 21946451, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19, Svatoslavova 766/19, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. SOŇA PODUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21946451, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19 |
|
Mgr. SOŇA PODUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21946451, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19, Svatoslavova 766/19, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Martin Poduška
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
14000, 21946451, Praha 4, Svatoslavova, 766/19 |
|
Ing. MARTIN PODUŠKA
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
14000, 21946451, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19, Svatoslavova 766/19, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Sabina Fialková
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
20.04.2006 |
Adresa: |
35735, 20970200, Chodov, Luční, 1049 |
|
Sabina Fialková
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
20.04.2006 |
Adresa: |
35735, 20970200, Sokolov, Chodov, Chodov, Luční, 1049, Luční 1049, 35735 Chodov |
|