Ing. PAVEL MĚCHURA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2024 |
Adresa: |
46008, 28123824, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Tálínská, 689, Tálínská 689, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008 Liberec |
|
ZDENĚK HAVELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2017 |
Adresa: |
11800, 21691436, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Loretánská, 106, 23 |
|
MARTIN NĚMEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2017 |
Adresa: |
11000, 21722889, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8 |
|
ZDENĚK HAVELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2017 |
Adresa: |
11800, 21691436, Praha, Hradčany, Loretánská, 106, 23, Loretánská 106/23, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
MARTIN NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 16.02.2024
|
jednatel |
09.01.2017 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ERIK MORGENSTERN
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
18200, 27669742, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, Na plužině, 353, 10 |
|
ERIK MORGENSTERN
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
18200, 27669742, Praha, Březiněves, Na plužině, 353, 10, Na plužině 353/10, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
TOMÁŠ SALAJKA
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
12.02.2014 |
Adresa: |
16000, 22179275, Praha 6, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 538, 7 |
|
Ing. JIŘÍ DEDERA
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
jednatel |
12.02.2014 |
Adresa: |
11000, 21722889, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8 |
|
TOMÁŠ SALAJKA
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
12.02.2014 |
Adresa: |
16000, 22179275, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 538, 7, Charlese de Gaulla 538/7, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ DEDERA
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
jednatel |
12.02.2014 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ALEŠ VOBRUBA
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
Jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
14000, 27114759, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hudečkova, 2036, 1a |
|
Ing. ALEŠ VOBRUBA
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
Jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
14000, 27114759, Praha, Krč, Hudečkova, 2036, 1a, Hudečkova 2036/1a, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
Jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Hudečkova, 2036/1A |
|
Nicolas Tommasini
|
Neaktivní
od 12.02.2014
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
Boulogne-Billancourt, boulevard Jean-Jaures 214, 92100 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
Jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
2036/1A, Praha 4, Hudečkova, 14000, Hudečkova 2036/1A, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Ivo Pfannenstiel
|
Neaktivní
od 15.11.2007
|
Jednatel |
04.05.2006 |
Adresa: |
64401, Jablonec nad Nisou, Kokonínská, 1661/7a) |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
Jednatel |
04.05.2006 |
Adresa: |
14000, 21994676, Praha 4, Na Chodovci, 2488 |
|
Steven Leonard Davis
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
Jednatel |
04.05.2006 |
Adresa: |
14800, 22756531, Praha 4, Do Dubin, 1138/13 |
|
Ing. Ivo Pfannenstiel
|
Neaktivní
od 15.11.2007
|
Jednatel |
04.05.2006 |
Adresa: |
1661/7a), Jablonec nad Nisou, Kokonínská, 64401, Kokonínská 1661/7a), 64401 Jablonec nad Nisou, Česká republika |
|
Steven Leonard Davis
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
Jednatel |
04.05.2006 |
Adresa: |
14800, 22756531, Praha, Kunratice, Do dubin, 1138, 13, Do dubin 1138/13, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
Jednatel |
04.05.2006 |
Adresa: |
14100, 21994676, Praha, Záběhlice, Na Chodovci, 2488, 12, Na Chodovci 2488/12, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|