FRANTIŠEK JANŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2024 |
Adresa: |
12000, 21753156, Praha, Vinohrady, Chodská, 1383, 22, Chodská 1383/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
FRANTIŠEK JANŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.07.2020 |
Adresa: |
11000, 21701881, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Mikulandská, 121, 6 |
|
FRANTIŠEK JANŮ
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
jednatel |
27.05.2023 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
FRANTIŠEK JANŮ
|
Neaktivní
od 27.05.2023
|
jednatel |
04.07.2020 |
Adresa: |
11000, 21701881, Praha, Nové Město, Mikulandská, 121, 6, Mikulandská 121/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. FRANTIŠEK JANŮ
|
Neaktivní
od 04.07.2020
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22312579, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22 |
|
Ing. František Janů
|
Neaktivní
od 04.07.2020
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22312579, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22, Tusarova 1519/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. František Janů
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
03.08.2010 |
Adresa: |
17000, 22312579, Praha 7, Tusarova, 1519, 22 |
|
Ing. František Janů
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
03.08.2010 |
Adresa: |
17000, 22312579, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22, Tusarova 1519/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Urška Loncnar
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
jednatel |
28.04.2006 |
Adresa: |
Domzale, Pot za Bistrico 36, PSČ: 1230 |
|