YAROSLAV BURKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2016 |
Adresa: |
Donetska obl., Volnovacha,, Tsentralna 53, |
|
YAROSLAV BURKOV
|
Neaktivní
od 12.08.2024
|
jednatel |
31.08.2016 |
Adresa: |
Donetska obl., Volnovacha,, Tsentralna 53,, Tsentralna 53,, Donetska obl., Volnovacha,, Ukrajina |
|
CHESLAVA SHYMANSKA
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
jednatel |
09.03.2016 |
Adresa: |
Berezyna, Lvivska obl.,, Sportyvna |
|
CHESLAVA SHYMANSKA
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
jednatel |
09.03.2016 |
Adresa: |
Berezyna, Lvivska obl.,, Sportyvna, Sportyvna, Berezyna, Lvivska obl.,, Ukrajina |
|
TETYANA KURGANSKA
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
19000, 26168031, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Terezínská, 702, 7 |
|
TETYANA KURGANSKA
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
19000, 26168031, Praha, Letňany, Terezínská, 702, 7, Terezínská 702/7, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
Dominika Miriamova
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
27487164, Úvaly, U Hostína, 1725 |
|
DOMINIKA MIRIAMOVA
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
25082, 27487164, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1725, U Hostína 1725, 25082 Úvaly |
|
Roman Tatomyr
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 26168031, Praha 9, Letňany, Terezínská, 702, 7 |
|
Sergiy Kurganskyy
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 26168031, Praha 9, Letňany, Terezínská, 702, 7 |
|
Olha Pinkevych
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 22496131, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 471 |
|
Andriy Pinkevych
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 22496131, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 471 |
|
Oksana Tsap
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 27663302, Praha 9, Vysočany, Pod Harfou, 943, 36 |
|
Mariya Tatomyr
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
25082, 27487164, Úvaly, U Hostína, 1725 |
|
Roman Tatomyr
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 26168031, Praha, Letňany, Terezínská, 702, 7, Terezínská 702/7, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
Sergiy Kurganskyy
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 26168031, Praha, Letňany, Terezínská, 702, 7, Terezínská 702/7, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
Olha Pinkevych
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22496131, Praha, Letňany, Tupolevova, 471, Tupolevova 471, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Andriy Pinkevych
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22496131, Praha, Letňany, Tupolevova, 471, Tupolevova 471, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Oksana Tsap
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
19000, 27663302, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 943, 36, Pod Harfou 943/36, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Mariya Tatomyr
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
25082, 27487164, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1725, U Hostína 1725, 25082 Úvaly |
|
Roman Tatomyr
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
16.10.2008 |
Adresa: |
41108, 25055071, Štětí, 1.máje, 672 |
|
Roman Tatomyr
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
16.10.2008 |
Adresa: |
41108, 25055071, Litoměřice, Štětí, Štětí, 1. máje, 672, 1. máje 672, 41108 Štětí |
|
Tetyana Kurganska
|
Neaktivní
od 16.10.2008
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha 2, Vinohrady, Šmilovského, 1268/9 |
|
Sergiy Kurganskyy
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
Litoměřice, Štětí, 1. máje, 672 |
|
Olha Pinkevych
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha 2, Vinohrady, Šmilovského, 1268/9 |
|
Andriy Pinkevych
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha 2, Vinohrady, Šmilovského, 1268/9 |
|
Oksana Tsap
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha 2, Vinohrady, Šmilovského, 1268/9 |
|
Mariya Tatomyr
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
11472855, Nové Dvory, Havlíčkova, 289 |
|
Tetyana Kurganska
|
Neaktivní
od 16.10.2008
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 1268, 9, Šmilovského 1268/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Sergiy Kurganskyy
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
41201, 2901676, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Českolipská, 672, 28, Českolipská 672/28, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Olha Pinkevych
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 1268, 9, Šmilovského 1268/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Andriy Pinkevych
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 1268, 9, Šmilovského 1268/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Oksana Tsap
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21752168, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 1268, 9, Šmilovského 1268/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mariya Tatomyr
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
19.05.2006 |
Adresa: |
28531, 11472855, Kutná Hora, Nové Dvory, Nové Dvory, Havlíčkova, 289, Havlíčkova 289, 28531 Nové Dvory |
|