Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Tulach, s.r.o. |
ICO: | 27450350 |
Registrovaná adresa: | 25765, 30812780, Benešov, Loket, Loket, 51, č.p. 51, 25765 Loket |
Začleněno na: | 19.05.2006 |
Předmět podnikání: |
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
skladování zboží a manipulace s nákladem
silniční motorová doprava nákladní- vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 tuny- vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny- mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 tuny- mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
malířství, lakýrnictví a natěračství
přípravné práce pro stavby
zasilatelství
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
technické činnosti v dopravě
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 tuny - vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny - mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 tuny - mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
opravy silničních vozidel
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MILOŠ TULACH | Aktivní | 13.09.2013 | |
|
|||
MILOŠ TULACH | Aktivní | 13.09.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MILOŠ TULACH | Aktivní | jednatel | 05.09.2013 |
|
|||
MILOŠ TULACH | Aktivní | jednatel | 05.09.2013 |
|
|||
Miloš Tulach | Neaktivní od 05.09.2013 | jednatel | 30.04.2011 |
|
|||
MILOŠ TULACH | Neaktivní od 05.09.2013 | jednatel | 30.04.2011 |
|
|||
Miloš Tulach | Neaktivní od 30.04.2011 | jednatel | 19.05.2006 |
|
|||
Miloš Tulach | Neaktivní od 30.04.2011 | jednatel | 19.05.2006 |
|
Registrační číslo Tulach, s.r.o. je 27450350.
Registrační adresa Tulach, s.r.o. je 25765, 30812780, Benešov, Loket, Loket, 51, č.p. 51, 25765 Loket.
Tulach, s.r.o. byla založena 19.05.2006.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MILOŠ TULACH, MILOŠ TULACH.