Ing. MICHAL BUREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2017 |
Adresa: |
25241, 28216423, Praha-západ, Dolní Břežany, Lhota, V Ouzkém, 197 |
|
Ing. MICHAL BUREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2017 |
Adresa: |
25241, 28216423, Praha-západ, Dolní Břežany, Lhota, V Ouzkém, 197, V Ouzkém 197, Lhota, 25241 Dolní Břežany |
|
JIŘÍ FERENC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
26301, 12926892, Dobříš, Dobříš, Dukelské náměstí, 1005 |
|
JIŘÍ FERENC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
26301, 12926892, Příbram, Dobříš, Dobříš, Dukelské náměstí, 1005, Dukelské náměstí 1005, 26301 Dobříš |
|
Ing. Štěpán Pecka
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
43511, 12576620, Lom, Lom, Luční, 942 |
|
Ing. Štěpán Pecka
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
43511, 12576620, Most, Lom, Lom, Luční, 942, Luční 942, 43511 Lom |
|
Ing. Michal Bureš
|
Neaktivní
od 21.05.2017
|
jednatel |
10.05.2006 |
Adresa: |
15600, 26136643, Praha 5, Zbraslav, Aleny Santarové, 1450/5 |
|
Ing. Michal Bureš
|
Neaktivní
od 21.05.2017
|
jednatel |
10.05.2006 |
Adresa: |
15600, 26136643, Praha, Zbraslav, Aleny Santarové, 1450, 5, Aleny Santarové 1450/5, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|