Ing. JAN HEROUT
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
04.10.2021 |
Adresa: |
13000, 21785325, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29 |
|
Ing. JAN HEROUT
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
04.10.2021 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. ZDENĚK JAHN
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
06.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21785325, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29 |
|
Ing. ZDENĚK JAHN
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
06.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. MIROSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
12.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21785325, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29 |
|
JUDr. MIROSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
12.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA HŘEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
předseda představenstva |
15.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21785325, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29 |
|
JANA HŘEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
předseda představenstva |
15.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PharmDr. LIBUŠE KABEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
07.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21785325, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29 |
|
PharmDr. LIBUŠE KABEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
07.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Čajkovského, 1684/29 |
|
Ing. Zdeněk Jahn
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Čajkovského, 1684/29 |
|
Ing. Jan Herout
|
Neaktivní
od 04.10.2021
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Čajkovského, 1684/29 |
|
JUDr. MIROSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. ZDENĚK JAHN
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JAN HEROUT
|
Neaktivní
od 04.10.2021
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Žižkov, Čajkovského, 1684/29 |
|
JUDr. Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21783870, Praha 8, Žižkov, Lucemburská, 1578/25 |
|
Ing. Zuzana Kortusová
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Žižkov, Čajkovského, 1684/29 |
|
PharmDr. Libuše Kabešová
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Žižkov, Čajkovského, 1684/29 |
|
Jana Hřebíková
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
předseda představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha 3, Žižkov, Čajkovského, 1684/29 |
|
Jan Černý
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21783870, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1578, 25, Lucemburská 1578/25, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Zuzana Kortusová
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PharmDr. LIBUŠE KABEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
člen představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA HŘEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
předseda představenstva |
25.05.2006 |
Adresa: |
13000, 21785325, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1684, 29, Čajkovského 1684/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|