MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předsedkyně představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
12940, Hägersten, Pettersbergsvägen 56 |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
16775, Bromma, Moravagen 13 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předsedkyně představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen 56, 12940, Pettersbergsvägen 56, 12940 Hägersten, Švédsko |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
Bromma, Moravagen 13, 16775, Moravagen 13, 16775 Bromma, Švédsko |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
08.05.2013 |
Adresa: |
22655, Lund, Rudeboksvagen 780 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
08.05.2013 |
Adresa: |
Lund, Rudeboksvagen 780, 22655, Rudeboksvagen 780, 22655 Lund, Švédsko |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 08.05.2013
|
člen představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
43136, Mölndal, Helenedalsvägen, 16 |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
předseda představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
12940, Hägersten, Pettersbergsvägen, 56 |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
místopředseda představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
02-954, Varšava, Husarii, 23 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 08.05.2013
|
člen představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
16, Mölndal, Helenedalsvägen, 43136, Helenedalsvägen 16, 43136 Mölndal, Švédsko |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
předseda představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen, 12940, Pettersbergsvägen 56, 12940 Hägersten, Švédsko |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
místopředseda představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii, 02-954, Husarii 23, 02-954 Varšava, Polsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
12.10.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632, Hřebečská 2632, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Britta Christina Cesar
|
Neaktivní
od 12.10.2012
|
člen představenstva |
09.02.2010 |
Adresa: |
11429, Stockholm, Birger Jarlsgatan, 60 |
|
Britta Christina Cesar
|
Neaktivní
od 12.10.2012
|
člen představenstva |
09.02.2010 |
Adresa: |
60, Stockholm, Birger Jarlsgatan, 11429, Birger Jarlsgatan 60, 11429 Stockholm, Švédsko |
|
Hans Rikard Henriksson
|
Neaktivní
od 09.02.2010
|
člen představenstva |
17.05.2006 |
Adresa: |
Stockholm, Erik Dahlbergsgatan, 41 PSČ 115 34 |
|
Hans Rikard Henriksson
|
Neaktivní
od 09.02.2010
|
člen představenstva |
17.05.2006 |
Adresa: |
41 PSČ 115 34, Stockholm, Erik Dahlbergsgatan, Erik Dahlbergsgatan 41 PSČ 115 34, Stockholm, Švédsko |
|