VLADIMIR VASILJEV
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49 |
|
VLADIMIR VASILJEV
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49, Legionářská 49, 67906 Jedovnice |
|
ARŤOM LOGINKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2018 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49 |
|
VLADIMIR ANATOLJEVIČ VASILJEV
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49 |
|
VLADIMIR ANATOLJEVIČ VASILJEV
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49, Legionářská 49, 67906 Jedovnice |
|
ARŤOM LOGINKIN
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
jednatel |
28.02.2018 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49, Legionářská 49, 67906 Jedovnice |
|
LARISA VASILIEVA
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49 |
|
GALINA BAKUROVA
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49 |
|
VLADIMIR VASILIEV
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49 |
|
LARISA VASILIEVA
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49, Legionářská 49, 67906 Jedovnice |
|
GALINA BAKUROVA
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49, Legionářská 49, 67906 Jedovnice |
|
VLADIMIR VASILIEV
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
67906, 7824751, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Legionářská, 49, Legionářská 49, 67906 Jedovnice |
|
Larisa Vasilieva
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
Toljatti, Leninský pr-t, 12-94 |
|
Vladimir Vasiliev
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
Toljatti, Leninský pr-t, 12-94 |
|
Larisa Vasilieva
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
12-94, Toljatti, Leninský pr-t, Leninský pr-t 12-94, Toljatti, Rusko |
|
Vladimir Vasiliev
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
12-94, Toljatti, Leninský pr-t, Leninský pr-t 12-94, Toljatti, Rusko |
|
Galina Bakurova
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
09.05.2007 |
Adresa: |
Samarská oblast, Toljatti, Leninský pr-t 12 - 94 |
|
Larisa Vasilieva
|
Neaktivní
od 09.05.2007
|
jednatel |
10.05.2006 |
Adresa: |
Samrská oblast, Toljatti, Leninský pr-t 12 - 94 |
|