DAVID TEJML
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
DAVID TEJML
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
David Tejml
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
69154, 10118039, Týnec, Náves, 1 |
|
David Tejml
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
69154, 10118039, Břeclav, Týnec, Týnec, Náves, 1, Náves 1, 69154 Týnec |
|
Ivana Zpěváčková
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
12.03.2009 |
Adresa: |
69683, 13402706, Domanín, 232 |
|
Ivana Zpěváčková
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
12.03.2009 |
Adresa: |
69683, 13402706, Hodonín, Domanín, Domanín, 232, č.p. 232, 69683 Domanín |
|
David Tejml
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
69154, 10118039, Týnec, Náves, 1 |
|
David Tejml
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
69154, 10118039, Břeclav, Týnec, Týnec, Náves, 1, Náves 1, 69154 Týnec |
|
Ivana Zpěváčková
|
Neaktivní
od 23.09.2008
|
jednatel |
13.07.2006 |
Adresa: |
62800, 19572867, Brno, Židenice, Mutěnická, 4124/3 |
|
Ivana Zpěváčková
|
Neaktivní
od 23.09.2008
|
jednatel |
13.07.2006 |
Adresa: |
62800, 19572867, Brno-město, Brno, Židenice, Mutěnická, 4124, 3, Mutěnická 4124/3, Židenice, 62800 Brno |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
jednatel |
29.05.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
jednatel |
29.05.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|