PAVEL RŮŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
53501, 7744013, Pardubice, Turkovice, Rašovy, 1 |
|
PAVEL RŮŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
53501, 7744013, Pardubice, Turkovice, Rašovy, 1, Rašovy 1, 53501 Turkovice |
|
PAVEL RŮŽEK
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
Jednatel |
26.01.2014 |
Adresa: |
53002, 7700288, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1124 |
|
SIMONA RŮŽKOVÁ ŠKREPTÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
Jednatel |
26.01.2014 |
Adresa: |
53501, 7744013, Turkovice, Rašovy, 1 |
|
PAVEL RŮŽEK
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
Jednatel |
26.01.2014 |
Adresa: |
53002, 7700288, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1124, Češkova 1124, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
SIMONA RŮŽKOVÁ ŠKREPTÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
Jednatel |
26.01.2014 |
Adresa: |
53501, 7744013, Pardubice, Turkovice, Rašovy, 1, Rašovy 1, 53501 Turkovice |
|
Simona Růžková Škreptáčová
|
Neaktivní
od 26.01.2014
|
Jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
53501, Turkovice, Rašovy, 1 |
|
SIMONA RŮŽKOVÁ ŠKREPTÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2014
|
Jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
53501, 7744013, Pardubice, Turkovice, Rašovy, 1, Rašovy 1, 53501 Turkovice |
|
Simona Škreptáčová
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
Jednatel |
17.03.2005 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Závodu Míru, 1886 |
|
Simona Škreptáčová
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
Jednatel |
17.03.2005 |
Adresa: |
1886, Pardubice, Závodu Míru, 53002, Závodu Míru 1886, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Pavel Růžek
|
Neaktivní
od 26.01.2014
|
Jednatel |
26.08.2004 |
Adresa: |
53002, 7700288, Pardubice, Češkova, 1124 |
|
PAVEL RŮŽEK
|
Neaktivní
od 26.01.2014
|
Jednatel |
26.08.2004 |
Adresa: |
53002, 7700288, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1124, Češkova 1124, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|