PETR ČARNECKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.05.2019 |
Adresa: |
79401, 14052539, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlavní náměstí, 96, 1 |
|
PETR ČARNECKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.05.2019 |
Adresa: |
79401, 14052539, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlavní náměstí, 96, 1, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
RICHARD HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
17000, 27604063, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 23 |
|
RICHARD HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
17000, 27604063, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 23, U Uranie 1583/23, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MILAN TULÁK
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
25.05.2016 |
Adresa: |
44101, 25701932, Louny, Podbořany, Podbořany, Mírová, 615 |
|
MILAN TULÁK
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
25.05.2016 |
Adresa: |
44101, 25701932, Louny, Podbořany, Podbořany, Mírová, 615, Mírová 615, 44101 Podbořany |
|
RICHARD HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 25.05.2016
|
člen představenstva |
11.12.2014 |
Adresa: |
17000, 27604063, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 23 |
|
RICHARD HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 25.05.2016
|
člen představenstva |
11.12.2014 |
Adresa: |
17000, 27604063, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 23, U Uranie 1583/23, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MARCEL ZÁMOSTNÝ
|
Neaktivní
od 11.12.2014
|
člen představenstva |
03.04.2014 |
Adresa: |
40502, 224634, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Mírové nám., 1175, 5 |
|
Marcel Zámostný
|
Neaktivní
od 11.12.2014
|
člen představenstva |
03.04.2014 |
Adresa: |
40502, 224634, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Mírové nám., 1175, 5, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
člen |
04.03.2013 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28 |
|
VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
člen |
04.03.2013 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Roman Hrubý
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
Člen představenstva |
11.10.2010 |
Adresa: |
14200, 22739343, Praha 4, Za Jalovým dvorem, 1945, 7 |
|
Ing. ROMAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
Člen představenstva |
11.10.2010 |
Adresa: |
14200, 22739343, Praha, Krč, Za Jalovým dvorem, 1945, 7, Za Jalovým dvorem 1945/7, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Luděk Kostka
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
předseda představenstva |
25.11.2009 |
Adresa: |
28101, 6098703, Velim, Zahradní, 418 |
|
Ing. Ján Kráľ
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
člen představenstva |
25.11.2009 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha 8, Společná, 2192/5 |
|
Ing. Ján Kráľ
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
člen představenstva |
25.11.2009 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5, Společná 2192/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
LUDĚK KOSTKA
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
předseda představenstva |
25.11.2009 |
Adresa: |
28101, 6098703, Kolín, Velim, Velim, Zahradní, 418, Zahradní 418, 28101 Velim |
|
Ing. Ján Kráľ
|
Neaktivní
od 25.11.2009
|
Člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha 8, Společná, 2192/5 |
|
Ing. Ján Kráľ
|
Neaktivní
od 25.11.2009
|
Člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
18200, 22739475, Praha, Libeň, Společná, 2192, 5, Společná 2192/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Roman Hrubý
|
Neaktivní
od 11.10.2010
|
Člen představenstva |
01.11.2005 |
Adresa: |
14200, 22739343, Praha 4, Za Jalovým dvorem, 7/1945 |
|
Ing. ROMAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 11.10.2010
|
Člen představenstva |
01.11.2005 |
Adresa: |
14200, 22739343, Praha, Krč, Za Jalovým dvorem, 1945, 7, Za Jalovým dvorem 1945/7, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Alois Wild
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
Člen představenstva |
02.11.2004 |
Adresa: |
14000, 22757023, Praha 4, Velenická, 1190 |
|
Ing. Ján Kráľ
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
Člen představenstva |
02.11.2004 |
Adresa: |
Lazany, Poruba 329 |
|
Luděk Kostka
|
Neaktivní
od 25.11.2009
|
Předseda představenstva |
02.11.2004 |
Adresa: |
28101, 6098703, Kolín, Velim, Zahradní, 418 |
|
Ing. Alois Wild
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
Člen představenstva |
02.11.2004 |
Adresa: |
14800, 22757023, Praha, Kunratice, Velenická, 1190, 9, Velenická 1190/9, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
LUDĚK KOSTKA
|
Neaktivní
od 25.11.2009
|
Předseda představenstva |
02.11.2004 |
Adresa: |
28101, 6098703, Kolín, Velim, Velim, Zahradní, 418, Zahradní 418, 28101 Velim |
|