MIROSLAV BOTLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
51721, 9834206, Voděrady, Uhřínovice, 9 |
|
Miroslav Botlík
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
51721, 9834206, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 9, Uhřínovice 9, 51721 Voděrady |
|
IRENA BOTLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
51721, 9834206, Voděrady, Uhřínovice, 9 |
|
Irena Botlíková
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
51721, 9834206, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 9, Uhřínovice 9, 51721 Voděrady |
|
IRENA BOTLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
51721, 9834206, Voděrady, Uhřínovice, 9 |
|
Mgr. JIŘÍ TŮMA
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
51721, 9819959, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Olšina, 632 |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
51721, 9834206, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 9, Uhřínovice 9, 51721 Voděrady |
|
Mgr. JIŘÍ TŮMA
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
51721, 9819959, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Olšina, 632, Olšina 632, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Mgr. Jiří Tůma
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
51721, 9819959, Týniště nad Orlicí, Olšina, 632 |
|
Mgr. JIŘÍ TŮMA
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
51721, 9819959, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Olšina, 632, Olšina 632, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Aleš Botlík
|
Neaktivní
od 25.01.2006
|
jednatel |
20.12.2004 |
Adresa: |
Voděrady, Uhřínovice 9, PSČ 517 21 |
|
Aleš Botlík
|
Neaktivní
od 25.01.2006
|
jednatel |
20.12.2004 |
Adresa: |
51721, 9834206, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 9, Uhřínovice 9, 51721 Voděrady |
|